FITZROVIA YOUTH IN ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fitzrovia Youth in Action (FYA) is a community based youth action project that uses youth work, sports, mentoring and work experience placements to empower children and young people to overcome the barriers they face, fulfill their potential and create positive change in their community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,137,466
Roddion a chymynroddion | £19.81k | |
Weithgareddau elusennol | £960.83k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £144.47k | |
Buddsoddiadau | £12.36k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,021,136
Codi arian | £171.59k | |
Weithgareddau elusennol | £849.54k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £249,388 o 2 gontract(au) llywodraeth a £680,996 o 8 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £171.59k | |
Gwariant elusennol | £849.54k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £116.33k |
Pobl

18 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
33 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Camden
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 1082155 FITZROVIA YOUTH IN ACTION
- 01 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- FYA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Sajuria | Cadeirydd | 04 March 2024 |
|
|
||||
Idriz Adedoja | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|||||
Daniel Pitt | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Afrin Alam | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Mark David Seaborne | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Brian Christopher Willmore | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Rosemary Swainston | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Lorna Emma Ponambalum | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Alice Weavers | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
Patricia Ann MARRON | Ymddiriedolwr | 14 August 2017 |
|
|
||||
Jane Boddington | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
Natalie Speranza | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £866.41k | £927.17k | £860.22k | £843.02k | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £829.06k | £710.22k | £780.50k | £879.97k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £250.00k | N/A | £234.00k | £270.39k | £249.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.10k | £423.91k | £69.57k | £229.83k | £681.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.09k | £23.61k | £34.24k | £30.63k | £19.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £136.45k | £24.01k | £128.87k | £83.95k | £144.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £688.89k | £879.41k | £697.12k | £723.52k | £960.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £975 | £148 | £0 | £4.92k | £12.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £672.53k | £569.69k | £631.42k | £726.82k | £849.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £156.53k | £140.53k | £49.27k | £153.15k | £171.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.62k | £24.20k | £28.87k | £29.63k | £20.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £99.80k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £234.17k | £205.89k | £212.10k | £201.22k | £165.84k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £456.17k | £763.58k | £772.74k | £732.10k | £895.10k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £330.92k | £393.10k | £328.74k | £314.17k | £325.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 02 JUNE 2009 as amended on 28 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
The advancement of education of children and young people by developing individual capabilities, competences, skills and understanding to lead and inspire social action in their communities. We will do this especially, but not exclusively, in and around the London Borough of Camden through; 1. the provision of training in life skills, mental health awareness and healthy exercise 2. the provision of social action programmes, sports activities, creative art activities and other recreational and educational activities as well as through; 3. sharing our knowledge and expertise with organisations both locally and nationally to enable them to develop the skills and competencies required to deliver similar projects so as to fulfil their potential with the confidence and skills to create positive change for themselves, with their peers and within their communities, for the public benefit.
Maes buddion
THE LONDON BOROUGH OF CAMDEN AND THE CITY OF WESTMINSTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BASEMENT
66-68 WARREN STREET
LONDON
W1T 5NZ
- Ffôn:
- 02073887399
- E-bost:
- info@fya.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window