Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, RIPON, DIOCESE OF LEEDS
Rhif yr elusen: 1135108

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy Benham MBE | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|||||
Jed Bates | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Helen Louise Wilks | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Elliot Bennington | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Tom Cavell-Taylor | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Allison Ruth Clark | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Donald Hanson | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Barry Crompton | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Daniel Metcalfe | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Phil Thomas | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.