ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BURLEY IN WHARFEDALE
Rhif yr elusen: 1134154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ALASTAIR KIRK | Cadeirydd | 01 April 2015 |
|
|
||||
Nerys Yeates | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Elisabeth Merrick | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
ANNETTE HATTERSLEY | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Sally Weatherall | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Peter John Spencer | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
MARK SELBY | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Rebecca Berry | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
MARY MARGARET BROOKS | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|||||
SUSAN COLLINS | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
VALERIE JAMES | Ymddiriedolwr | 28 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.