Ymddiriedolwyr PUDSEY PARISH CHURCH
Rhif yr elusen: 1134156

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gareth Howles | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
MARIAN ASHBY | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Beverley Jayne Stephenson | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Margaret Tate | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Trevor Allan Newbold | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
John Taylor | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Frances Rhodes | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Mark Pawson | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jonathan Simmonds | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Thomas Bright | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Douglas | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Daniel John Dyson | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
|
||||
Chris John Dunford-Kelk | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.