ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF REDDITCH HOLY TRINITY
Rhif yr elusen: 1134307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Lawlor BSc | Cadeirydd | 14 March 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rev Sarah-Jayne Hewitt | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rev Gail Rogers | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Philip Bladon | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
David W Townsend | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rosalind Prentice | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Philip A Mitchell Lay Chair | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Irene Yates | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Keith Carter | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
John Hawkins | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rev Francis Moloney | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Garry Roberts | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Enid Mullis | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Williams | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Norma Walters | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Mason | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lady Elaine Susan Whitfield Secretary | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Chris Prevett | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Keith Abbotts | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
GAIL PATRICIA STONE | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alyson HAWKINS | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pauline BIRD | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
BETHAN CRANER | Ymddiriedolwr | 17 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.