YATTON METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1136220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The proclamation of the Christian faith in word and deed.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £79,928
Cyfanswm gwariant: £82,259

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mehefin 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Jill Alison Flowers Cadeirydd 01 September 2014
Dim ar gofnod
Bethan Grace MARSHALL Ymddiriedolwr 11 March 2023
Dim ar gofnod
Rev CAROLE CHALLIS Ymddiriedolwr 06 June 2022
THE GORDANO VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Phillip Andrew Edward Challis Ymddiriedolwr 06 June 2022
Dim ar gofnod
Emilia Joy Osborne Ymddiriedolwr 12 March 2022
Dim ar gofnod
Cynthia Hadfield Ymddiriedolwr 12 March 2022
Dim ar gofnod
Jennifer Osborne Ymddiriedolwr 12 March 2022
Dim ar gofnod
Malcolm John Fisher Ymddiriedolwr 28 February 2022
THE GORDANO VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Yvonne Marie Nelson Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Keith Mitchell Ymddiriedolwr 30 September 2019
Dim ar gofnod
Rachel Mitchell Ymddiriedolwr 30 September 2019
Dim ar gofnod
Keith Woodham Ymddiriedolwr 23 March 2018
Dim ar gofnod
John Flowers Ymddiriedolwr 23 March 2018
BRISTOL DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Amanda Bangham Ymddiriedolwr 23 March 2018
Dim ar gofnod
REV Ian Bowley Ymddiriedolwr 13 May 2017
Dim ar gofnod
SUSAN JAYNE TURNER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
VIRGINIA HELEN BUCKLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Andrew Philip Osborne Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Martin Stewart Buckley Ymddiriedolwr
THE GORDANO VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
CLEVEDON AND DISTRICT FOODBANK CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Thomas Roger Calderbank Ymddiriedolwr
THE GORDANO VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Barbara Hook Ymddiriedolwr
THE GORDANO VALLEY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE ELIZABETH BRITTEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JANET BARBARA CALDERBANK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £86.18k £93.06k £90.46k £94.09k £79.93k
Cyfanswm gwariant £98.48k £92.99k £87.49k £102.28k £82.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 27 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 27 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 21 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 21 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 02 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 02 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 17 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 17 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 06 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 06 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 ASHLEIGH CRESCENT
YATTON
BRISTOL
BS49 4DF
Ffôn:
01934835934
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael