Hanes ariannol COLLINGHAM GARDENS NURSERY

Rhif yr elusen: 1134204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (255 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £313.58k £322.36k £313.21k £404.75k £268.27k
Cyfanswm gwariant £344.09k £262.81k £280.95k £310.69k £298.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £128.85k £74.43k £138.78k £183.35k £95.06k