ymddiriedolwyr CATERHAM BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1135414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satbir Singh | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|||||
Mark Hepburn Dudgeon | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Laurel Pearlena Edwards | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Stephen Paul Jarman | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Adolphus Trokon Marshall | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
David Roy Dobson | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Jez Heath | Ymddiriedolwr | 04 March 2015 |
|
|
||||
Sarah Margaret Risbridger | Ymddiriedolwr | 04 June 2014 |
|
|
||||
HOWARD MILLMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN PETER BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.