GILLY'S GIFT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is working to widen access for the whole community to Integrated Medicine by supporting the education of medical professionals and students and by providing funding for cancer patients with limited financial means to undertake doctor led Integrated Medicine programs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
- GILLY'S GIFT TO INTEGRATED MEDICINE (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE WOOD | Cadeirydd | 31 January 2017 |
|
|
||||
Clare Erica Boyd | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
SIMON GUY GILL FCA | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
||||
GILLIAN DOROTHY GILL | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.63k | £2.19k | £1.13k | £6.02k | £949 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.94k | £2.87k | £7.18k | £13.82k | £8.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 FEBRUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
(I) THE RELIEF AND SUPPORT, INCLUDING THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, OF PERSONS SUFFERING FROM CANCER AND THEIR CARERS. (II) THE ADVANCEMENT OF INTEGRATED MEDICINE AND INCREASING THE ACCESS FOR THE WHOLE COMMUNITY TO IT, BOTH IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF ILLNESS,, BY: (A) THE EDUCATION OF THE MEDICAL PROFESSION AND THE GENERAL PUBLIC IN INTEGRATED MEDICINE AND PROACTIVE HEALTHCARE, (B) RESEARCHING AND SUPPORTING THE RESEARCH OF INTEGRATED MEDICINE AND PUBLISHING OR ASSISTING IN THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCH. (C) CARRYING OUT OF ANY OTHER LEGALLY CHARITABLE PURPOSES IN RELATION TO THE SUPPORT AND ADVANCEMENT OF INTEGRATED MEDICINE AND HEALTHCARE PROVIDED THAT IN EVERY CASE THE PURPOSE IS WHOLLY CHARITABLE AND FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THIS CLAUSE THE EXPRESSION "INTEGRATED MEDICINE" IS DEFINED AS A HOLISTIC APPROACH TO HEALTHCARE BOTH ON THE TREATMENT AND PREVENTION OF ILLNESS THAT UTILISES CONVENTIONAL MEDICINE, COMPLEMENTARY MEDICINE, ALTERNATIVE MEDICINE, NUTRITION AND SELF HELP TECHNIQUES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
152 DOVERS GREEN ROAD
REIGATE
RH2 8BZ
- Ffôn:
- 01737245028
- E-bost:
- MAIL@GILLYSGIFT.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window