Ymddiriedolwyr NUTHALL METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1135642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

36 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Jason Lee McMahon-Riley Cadeirydd 01 September 2023
Nottingham North East Circuit of the Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
Rev David Richard Speed Ymddiriedolwr 19 February 2024
Dim ar gofnod
Susan Rene Hill Ymddiriedolwr 01 September 2023
THE AWSWORTH YOUTH AND COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Benjamin Adam Jackson Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Patricia Ann Stansby Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Graham Heffernan Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Ian Richard Lishman Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Stephane Chambrelan Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Rachel Jackson Ymddiriedolwr 01 May 2020
Dim ar gofnod
Pamela Jane Gray Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Susan Elizabeth Perrett Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Heather Megan Whittle Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Marc Williamson Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Norma Elizabeth Ellis Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
David Coleman Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Kathryn Jane Blount Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
GAIL BROCKWAY Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
JANET ELISABETH WILSON Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Caroline Lovatt Ymddiriedolwr 01 May 2016
Dim ar gofnod
Barry Langford Ymddiriedolwr 01 May 2016
Dim ar gofnod