THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT CROSBY ST FAITH

Rhif yr elusen: 1134518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

* Regular public worship open to all * The provision of sacred space for personal prayer and contemplation * Pastoral work, including visiting the sick and bereaved * Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups * Taking of religious assemblies in schools * Promotion of Christianity * Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £67,533
Cyfanswm gwariant: £176,449

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sefton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST FAITH'S PCC, GREAT CROSBY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Louis James Johnson PhD Cadeirydd 13 November 2024
Dim ar gofnod
Maureen Madden Ymddiriedolwr 04 May 2025
Dim ar gofnod
NORMA IRENE LESLEY TAYLOR Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Kevin Mulholland Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Rev DENNIS AUSTIN SMITH Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Marguerita Derringer Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Norman Jeffrey Edwards Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Mari Anne Griffiths Ymddiriedolwr 12 March 2023
Dim ar gofnod
Vivienne Shillitoe Ymddiriedolwr 12 March 2023
Dim ar gofnod
HARRY RICHARD HUYTON Ymddiriedolwr 23 May 2021
ALBERT WILSON MEMORIAL FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Harold Woodley Ymddiriedolwr 23 May 2021
Dim ar gofnod
Rita Corinne Hedgecock Ymddiriedolwr 24 March 2019
Dim ar gofnod
Paula Lampard Ymddiriedolwr 19 March 2017
Dim ar gofnod
RICK WALKER Ymddiriedolwr 27 August 2013
CROSBY GILBERT AND SULLIVAN SOCIETY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 42 diwrnod
DAVID JOHN JONES MBE Ymddiriedolwr 21 January 2013
Dim ar gofnod
CHRISTINE SPENCE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £101.33k £97.83k £254.53k £112.11k £67.53k
Cyfanswm gwariant £72.61k £95.86k £131.73k £130.82k £176.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £450 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 05 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 05 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 13 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 13 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 21 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
65 DUNBAR ROAD
SOUTHPORT
PR8 4RJ
Ffôn:
01704567782