ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CATERHAM
Rhif yr elusen: 1134342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Cooke | Cadeirydd | 18 October 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Cooke | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||
Laura Zajdlic | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Patricia Corbett | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
MaryClair Kelly | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Diane Haslam | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Timothy James Smart | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Hamilton | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Maria De Handschutter | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Deborah Anne Samuels | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Huntley Hamilton | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Geoff Izzard | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Joyce Lydford | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Rev Trevor Anthony Mapstone | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Fiona Izzard | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Merlin Skinner-Oakes | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Jean Stevens | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Revd Frany Long | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER PELHAM CLEMENTI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Gay Elizabeth Russell | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BOBBY CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.