Hanes ariannol LIVERPOOL BEREAVEMENT SERVICE
Rhif yr elusen: 1134426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.30k | £89.39k | £201.33k | £150.24k | £211.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.17k | £115.89k | £154.79k | £137.01k | £152.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.50k | £12.24k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.