ymddiriedolwyr LIVERPOOL BEREAVEMENT SERVICE
Rhif yr elusen: 1134426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID EDWARD ANTROBUS | Cadeirydd | 19 March 2018 |
|
|
||||
Nina Woods | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
KEVIN JAMES BARLOW | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
Peter Stranack | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||
MARIE FRANCES PORT | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
ALAN OWEN COULTHARD | Ymddiriedolwr | 02 May 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.