Hanes ariannol TREE AID
Rhif yr elusen: 1135156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.71m | £5.48m | £7.03m | £7.69m | £10.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.21m | £5.24m | £6.97m | £7.20m | £8.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £231.39k | £371.44k | £183.28k | £214.80k | £403.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.70m | £5.45m | £7.02m | £7.69m | £10.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.22k | £12.69k | £5.09k | £2.17k | £3.70k | |
|
Incwm - Arall | £365 | £12.91k | £8.51k | £3.22k | £19.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £504.93k | £115.11k | £63.79k | £87.57k | £316.40k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.51m | £4.52m | £6.21m | £6.41m | £7.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £692.50k | £727.20k | £764.88k | £786.02k | £854.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.56k | £70.85k | £62.90k | £86.22k | £117.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.33m | £1.17m | £2.59m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.