ymddiriedolwyr ANDERSON BAPTIST CHURCH, READING
Rhif yr elusen: 1135765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alina Rai | Cadeirydd | 30 November 2013 |
|
|||||
Rupesh Thapa | Ymddiriedolwr | 19 March 2023 |
|
|
||||
Emmanuel Essah | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Pasang Tamang | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Angela Lawrence | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Patricia Dyer | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|||||
Luna Pun | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Suraj Rai | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
MAGGI TAYLOR | Ymddiriedolwr | 26 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.