Hanes ariannol WINDLE VALLEY YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1139150
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.03k | £17.93k | £40.93k | £125.26k | £145.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.67k | £11.28k | £26.81k | £56.02k | £96.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £35.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £94.00k | £101.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.