ymddiriedolwyr THE MANCHESTER YOUTH ZONE LIMITED
Rhif yr elusen: 1134580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josephine Jolliffe | Cadeirydd | 01 August 2023 |
|
|
||||
Siobhan Ryde Hanley | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Afolarin Samuel Remi-Akinwale | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Robert Alexander Cregeen | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Nicholas James Gittings | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Debbie Louise Miller | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Yvonne O'Malley | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Councillor Joanne Green | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Cooke | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Simeon Livesey | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.