38 DEGREES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
38 Degrees Trust will make grants to other organisations in line with the Trust's objects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEDICT SOUTHWORTH | Cadeirydd |
|
|
|||||
LAWRENCE DAVID SIMANOWITZ | Ymddiriedolwr | 21 October 2011 |
|
|||||
PETER TYSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WARREN PUCKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £886 | £4.66k | £2.45k | £1.75k | £105.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £910 | £1.79k | £1.06k | £68.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 11 Hydref 2022 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 11 Hydref 2022 | 438 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 01 Hydref 2020 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 OCTOBER 2009 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 DECEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
3. OBJECTS OF THE CHARITY 3.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ("THE OBJECTS") ARE: (A) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY; (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; (C) THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR THE SAVING OF LIVES; (D) THE ADVANCEMENT OF CITIZENSHIP OR COMMUNITY DEVELOPMENT BY SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SEE FIT; (E) THE ADVANCEMENT OF THE ARTS, CULTURE, HERITAGE OR SCIENCE BY SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SEE FIT; (F) THE ADVANCEMENT OF HUMAN RIGHTS, CONFLICT RESOLUTION OR RECONCILIATION OR THE PROMOTION OF RELIGIOUS OR RACIAL HARMONY OR EQUALITY AND DIVERSITY BY SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SEE FIT; (G) THE ADVANCEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OR IMPROVEMENT; (H) THE RELIEF OF THOSE IN NEED, BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE; AND (I) THE ADVANCEMENT OF ANIMAL WELFARE BY SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SEE FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bates Wells Braithwaite
Thames Exchange
10 Queen Street Place
London
EC4R 1BE
- Ffôn:
- 0207 8460 093
- E-bost:
- contact@38degreestrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window