Hanes ariannol RAF WADDINGTON OFFICERS MESS

Rhif yr elusen: 1134804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £278.50k £148.46k £273.83k £277.53k £284.97k
Cyfanswm gwariant £248.55k £121.59k £324.01k £264.18k £250.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A