ymddiriedolwyr A M CHALLIS TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1135860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSEMARY JULIANA PHILLIPS | Cadeirydd | 29 May 2013 |
|
|
||||
Dr Timothy Gray Wreghitt OBE | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
John Hunting | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|
||||
Michael John REDSHAW | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
Gillian Riley | Ymddiriedolwr | 08 March 2014 |
|
|
||||
WILLIAM ANTHONY FELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY CHRISTINE MILES DICKEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.