FRONTLINE DEBT ADVICE (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Debt Counselling Debt Adjusting Benefits Advice Personal Budgetting Advice
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
95 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
- Gorllewin Berkshire
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Reading
- Surrey
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 15 Medi 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1087299 ANDOVER BRIDGE THAT GAP TRUST
- 12 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL ELLIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
James Kevin Neve | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Veronica Nelson | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
William Graham Kennedy | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Michelle Fisher | Ymddiriedolwr | 18 February 2016 |
|
|
||||
ARNOLD DAVID BISSETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.64k | £51.84k | £60.28k | £54.45k | £49.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.83k | £44.99k | £45.62k | £50.85k | £50.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND ARE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES WITHOUT DISTINCTION OF RACE, SEX, POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINION AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME THINK FIT, AND ARE RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, POVERTY OR HARDSHIP AND WHO MAY BE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY INCLUDING BUT NOT BY WAY OF LIMITATION THROUGH THE PROVISION OF DEBT COUNSELLING, BENEFITS ADVICE, BUDGETING, EDUCATION AND OTHER RELEVANT SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Three Counties Church
Haslemere Locality Office
Lion Green
HASLEMERE
Surrey
GU27 1LD
- Ffôn:
- 01428609010
- E-bost:
- admin@frontlinedebtadvice.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window