Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BATH, WESTON, ALL SAINTS
Rhif yr elusen: 1136968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £681.61k | £609.88k | £608.22k | £492.60k | £843.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £504.04k | £502.36k | £475.82k | £606.39k | £572.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £43.29k | £32.03k | £2.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £546.68k | £469.37k | £516.24k | N/A | £717.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £102.26k | £0 | N/A | £93.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £118.65k | £21.91k | £68.22k | N/A | £17.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.40k | £16.09k | £17.95k | N/A | £14.62k | |
|
Incwm - Arall | £1.87k | £260 | £5.81k | N/A | £905 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £51.89k | £0 | N/A | £8.91k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £492.67k | £502.36k | £475.82k | N/A | £572.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.37k | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.30k | £4.40k | N/A | £1.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £30.62k | N/A | £30.87k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.