Ymddiriedolwyr BROADWATER BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134512

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL RYCROFT | Cadeirydd | 15 May 2024 |
|
|
||||
James Aylward | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Rev COLIN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|||||
Linda Rockall | Ymddiriedolwr | 15 February 2020 |
|
|
||||
Barbara Seale | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
Edward Jackson | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
Rosalind Russell | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
Martin Cornford | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
Elain Hardwick | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|
||||
Rev Jason Gain | Ymddiriedolwr | 09 July 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.