Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESISASTICAL PARISH OF SAINT PAUL, MONK BRETTON
Rhif yr elusen: 1138521

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Father Darren James Percival | Cadeirydd | 25 January 2023 |
|
|||||
Mary Bullock | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Father Joseph Harrison O.C.R. | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Emma Rees-Johns | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Christopher Shinn | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Gavin Logan | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Wendy Theresa Tompson | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
ADRIAN ENGLAND | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Gwynllyw James Brooke Rees | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Richards | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
Susan Deborah Griffin | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Arlene Lorraine Francis | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
SHIRLEY MARGARET RAWSON | Ymddiriedolwr | 19 April 2019 |
|
|
||||
LYNDA ELIZABETH BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAPHNE ANN WOFFINDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.