Hanes ariannol BARTON PRE SCHOOL NURSERY

Rhif yr elusen: 1134880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £185.84k £207.69k £175.94k £183.00k £209.70k
Cyfanswm gwariant £159.63k £177.51k £167.67k £182.00k £221.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A