SOLDIER ON! ORGANISATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education, well-being, and community engagement of those in need by reason of age, ill health, disability, financial hardship or other disadvantage. We own the Services Archaeology and Heritage Association and deliver the Soldier On! personal development programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Mehefin 2010: Cofrestrwyd
- 22 Mehefin 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- "SOLDIER ON!" (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.73k | £14.90k | £14.00k | £5.33k | £4.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.13k | £4.39k | £16.44k | £5.10k | £4.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 4/02/2010 AS AMENDED 15/06/2010
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE NEED AMONG FORMER MEMBERS OF THE ARMED FORCES WHO, AS A RESULT OF THEIR MILITARY SERVICE, HAVE BEEN INJURED OR DISABLED OR SUFFER FROM ILL HEALTH ("BENEFICIARIES") BY: (A) ASSISTING BENEFICIARIES TO FIND SUITABLE EMPLOYMENT; (B) THE PROVISION OF TRAINING AND EDUCATION TO ENABLE BENEFICIARIES TO DEVELOP THEIR SKILLS; AND IN CERTAIN CIRCUMSTANCES AT THE TRUSTEES' DISCRETION TO RELIEVE NEED AMONG THE SPOUSES, CIVIL PARTNERS, CO-HABITEES WHO HAVE A RELATIONSHIP ANALOGOUS TO MARRIAGE OR CIVIL PARTNERSHIP WITH A BENEFICIARY, OR OTHER FAMILY MEMBERS AS THE TRUSTEES MAY DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window