Hanes ariannol CHAPTER (CARDIFF) LIMITED
Rhif yr elusen: 500813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.04m | £3.61m | £3.42m | £4.18m | £3.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13m | £3.67m | £2.38m | £3.11m | £3.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £802.80k | £27.61k | £28.82k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £753.88k | £767.75k | £1.20m | £809.63k | £794.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.09m | £1.99m | £254.46k | £1.51m | £1.68m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | £812.71k | £1.96m | £1.85m | £713.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £13.86k | £43.68k | £9.46k | £13.45k | £11.63k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.13m | £3.67m | £2.38m | £3.11m | £3.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.20k | £0 | £7.05k | £5.47k | £6.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £112.59k | £0 | £160.59k | £88.89k | £127.96k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.