ymddiriedolwyr CHRIST CHURCH ARMLEY COMMUNITY PROJECTS LTD
Rhif yr elusen: 1137501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Appleton | Cadeirydd | 04 November 2013 |
|
|
||||
Rev Philip Arnold | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|||||
Helen Olga Fiorenza Radelaar | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|||||
Joyce Le Masurier | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
KATHLEEN HYNES | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||
CAROL ANN WEIR | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|||||
PHILIP ROGER LE MASURIER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAURENCE MATTHEW DILWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.