Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE CHURCH OF THE HOLY NATIVITY, CHAPEL HOUSE
Rhif yr elusen: 1134615

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Waldemar Hubert Marie Nion | Cadeirydd | 30 September 2021 |
|
|
||||
Francesca Gabriella Ayre | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Deborah Owens | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Guy | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Geraldine Tinning | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Sylvia Atkinson | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Dorothy Walker | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Linda Finch | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Carole Martin | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Eric Aririsukwu | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Evelyn Baron | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Connell | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
ELIZABETH LATTIMER | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
BARBARA CHRISTINE PERRY | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.