TEACH LEARN ECUADOR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run a small school in an underprivileged area in South Quito where we offer free English lessons to the local community. We are working to get the appropriate recognition from the Educational Department in Ecuador to be able to offer our English lessons to schools all over Ecuador through an additional project (Online lessons and resources) that will enable us to reach more places and people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
- Ecwador
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM RONALD MADDISON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Franklin Valerio Mendoza | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
JESSICA YEPEZ | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.77k | £2.19k | £2.60k | £6.67k | £1.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.66k | £3.06k | £1.99k | £3.97k | £2.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ebrill 2024 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 FEBRUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN ECUADOR BY: 1 PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO RUN AND MAINTAIN A SCHOOL, PROVIDE TEACHERS, RESOURCES, MATERIALS AND TEACHING AIDS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN AND ADULTS IN ENGLISH AND IT. 2 COLLECTING DONATIONS OF EDUCATIONAL BOOKS, SOFTWARE, AUDIO VISUAL TEACHING AIDS OR OTHER EQUIPMENT FOR USE IN THE SCHOOL. 3 RECRUITING VOLUNTEERS TO ASSIST TEACHERS AT THE SCHOOL 4 PROVIDING ACCOMMODATION VOLUNTEERS THE ADVANCEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT IN ECUADOR BY: COLLECTING DONATIONS OF CLOTHES AND BOOKS, AND OTHER EQUIPMENT FOR DISTRIBUTION IN LOCAL HOSPITALS AND THE SCHOOL.
Maes buddion
ECUADOR
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
180 MOUNT PLEASANT
WEMBLEY
HA0 1SH
- Ffôn:
- 02089034497
- E-bost:
- jessica@teachlearnecuador.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window