Hanes ariannol GRASSROOT SOCCER (UK)

Rhif yr elusen: 1135364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.22m £166.68k £62.38k £479.61k £1.22m
Cyfanswm gwariant £731.15k £334.95k £241.95k £269.53k £896.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £852.51k N/A N/A N/A £635.56k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £363.60k N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A £582.11k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £300 N/A N/A N/A £3.90k
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £497.60k N/A N/A N/A £563.21k
Gwariant - Ar godi arian £233.31k N/A N/A N/A £333.53k
Gwariant - Llywodraethu £17.65k N/A N/A N/A £22.95k
Gwariant - Sefydliad grantiau £285.40k N/A N/A N/A £320.36k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £233 N/A N/A N/A £0