HOPE'S CHILDREN & YOUNG PEOPLES SUPPORT SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hope Support Services is a Herefordshire charity set up to support young people & children when a close family member is diagnosed with a life threatening illness. From the moment of diagnosis support is immediate, preventative and continuing. Our vision is to build a foundation of support for young people within their own community. All funds raised within a community are used in that community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2010: Cofrestrwyd
- HOPE SUPPORT SERVICES (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinnia Joanne Wilkinson | Cadeirydd | 25 November 2020 |
|
|
||||
Alessandra Grenar | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Fiona Jane Meredith | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Bolt | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Rev Carl Attwood | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Lisa Catherine Glover | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Logan James Ryan | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £286.16k | £210.44k | £197.85k | £239.30k | £297.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £266.58k | £212.06k | £242.37k | £250.99k | £269.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 20 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/02/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/04/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/08/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 13/08/2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 02/08/2012 as amended on 11 Nov 2017 as amended on 15 May 2018 as amended on 17 Dec 2020 as amended on 02 Aug 2022 as amended on 28 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) To relieve the mental and physical sickness of persons resident in the United Kingdom, in particular children and young people suffering from bereavement or loss or a serious health crisis of a family member by the provision of workshops and support. (2) To advance the education of professionals working with children and young people suffering from bereavement, loss or the serious illness of a family member by the provision of training.
Maes buddion
HEREFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hope Support Services
Overross House
Ross Park
ROSS-ON-WYE
HR9 7US
- Ffôn:
- 01989566317
- E-bost:
- help@hopesupport.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window