Hanes ariannol COTTINGHAM CHURCHES TOGETHER SCHOOLS TRUST

Rhif yr elusen: 1137341
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018
Cyfanswm Incwm Gros £16.25k £9.57k £11.90k £11.79k £10.53k
Cyfanswm gwariant £12.08k £9.87k £11.03k £12.14k £9.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A