Hanes ariannol AUTISM RESEARCH TRUST

Rhif yr elusen: 1136737
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Cyfanswm Incwm Gros £340.04k £898.74k £5.62m £33.28k £747.14k
Cyfanswm gwariant £1.24m £447.84k £401.04k £5.93m £752.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £895.30k £5.60m N/A £738.30k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £3.44k £20.96k N/A £8.84k
Incwm - Arall N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £209.63k £189.73k N/A £727.37k
Gwariant - Ar godi arian N/A £176.44k £131.95k N/A £11.54k
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £209.63k £189.73k N/A £725.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A £61.76k £79.37k N/A £13.63k