ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS, BRAMPTON, CHESTERFIELD.
Rhif yr elusen: 1138026
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gary James Weston | Cadeirydd | 04 April 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Travis | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Paul Benson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Anthony David Harry Witham | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Carla Marie JACKSON | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
Ingrid Louisa Raby | Ymddiriedolwr | 27 March 2022 |
|
|
||||
John Robin Dawson | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Diane Boothby | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Claire Wood | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Martin John Armstrong Cox | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Millie GUTHRIE | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Ben Widdowson | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|||||
Philip Bird | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
Jennifer Smedley | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
MARK ROBERT HENRY HOARE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KAREN DIANA RILEY LL.B | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.