Hanes ariannol WILLIAM PENN SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1134936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.62k £4.87k £5.37k £784 £2.67k
Cyfanswm gwariant £1.81k £871 £382 £100 £8.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A