Hanes ariannol METHODIST ACTION (NORTH WEST) LIMITED
Rhif yr elusen: 1136621
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £3.10m | £2.46m | £1.95m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £2.61m | £2.03m | £2.34m | £2.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £585.82k | £327.29k | £297.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £606.01k | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.44k | £61.32k | £43.02k | £188.80k | £73.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £343.63k | £13.67k | £4.34k | £12.66k | £31.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £869.22k | £3.02m | £2.42m | £1.74m | £1.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.27k | £610 | £481 | £577 | £414 | |
|
Incwm - Arall | £1.16k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £2.58m | £1.99m | £2.34m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £558 | £5.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.15k | £20.71k | £33.72k | £34.80k | £22.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.