Hanes ariannol CHESTER GROSVENOR 76 ROUND TABLE CHARITY

Rhif yr elusen: 1136003
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.09k £37.41k £5.15k £11.41k £11.78k
Cyfanswm gwariant £38.52k £43.41k £8.32k £8.50k £26.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A