CHESTER GROSVENOR 76 ROUND TABLE CHARITY

Rhif yr elusen: 1136003
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Running an annual beer festival and associated charitable activities and then providing of grants and donations to local area in accordance with round table procedures.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £11,780
Cyfanswm gwariant: £26,684

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mai 2010: Cofrestrwyd
  • 09 Medi 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 24 Medi 2012: Re-registered
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CHESTER GROSVENOR 76 ROUND TABLE CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Shaun Micheal Stanton Ymddiriedolwr 04 June 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.09k £37.41k £5.15k £11.41k £11.78k
Cyfanswm gwariant £38.52k £43.41k £8.32k £8.50k £26.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 25 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Chwefror 2023 4 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 02 Medi 2022 214 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 22 Mawrth 2021 50 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 22 Mawrth 2021 50 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Cholmondley House
Dee Hills Park
Chester
CH3 5AR
Ffôn:
08452267135