Hanes ariannol THE SIKH CHANNEL COMMUNITY BROADCASTING COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1136163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (186 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £1.09m | £877.50k | £910.93k | £480.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £1.34m | £896.05k | £916.44k | £677.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £41.93k | £56.34k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.62m | £1.06m | £780.11k | £853.60k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.85k | £30.89k | £55.39k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19 | £12 | £69 | £989 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £41.93k | £56.34k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.41m | £1.30m | £872.68k | £916.44k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.89k | £46.36k | £23.37k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £36.01k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.