Hanes ariannol LINCOLNSHIRE RURAL SUPPORT NETWORK

Rhif yr elusen: 1137678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £301.30k £284.06k £357.80k £442.73k £460.76k
Cyfanswm gwariant £151.69k £173.22k £257.62k £304.37k £361.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £93.70k £55.97k £129.69k £114.44k £142.92k