Ymddiriedolwyr LINCOLNSHIRE RURAL SUPPORT NETWORK
Rhif yr elusen: 1137678

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew James Phillips | Cadeirydd | 29 October 2018 |
|
|
||||
Sophie Jane Dunn | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|||||
Alexander Godfrey | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||
Andrew Thomas Hawes | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Lisa Michelle Boileau | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
Charles Michael Rayner Holt BscDipFMMB | Ymddiriedolwr | 26 February 2015 |
|
|
||||
THE REV CANON ALAN JOHN ROBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.