Hanes ariannol HINDU COMMUNITY SOCIETY

Rhif yr elusen: 1136595
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020
Cyfanswm Incwm Gros £95.95k £82.29k £36.27k £54.24k £0
Cyfanswm gwariant £116.75k £103.09k £57.19k £83.85k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A