ymddiriedolwyr ST JOHN'S UNITED REFORMED CHURCH ORPINGTON CHARITY
Rhif yr elusen: 1135421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Lesley Drysdale | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Paula Bebbington | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Mary Pasifull | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Jennifer Anne Sheehan | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Andrew John Clare | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Annette Kathleen Mace | Ymddiriedolwr | 09 January 2022 |
|
|
||||
Angela Liddell | Ymddiriedolwr | 28 July 2019 |
|
|
||||
Stephen James Bebbington | Ymddiriedolwr | 28 July 2019 |
|
|
||||
Lesley Doris Clare | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
CHRISTINA MADELEINE WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.