THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KIDLINGTON WITH HAMPTON POYLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities as parochial church council within the Church of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,982 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

24 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 07 Medi 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080005 KALEIDOSCOPE CHILDREN'S CENTRE
- 31 Mawrth 2010: Previously excepted registration
- KIDLINGTON WITH HAMPTON POYLE PCC (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Felicity Marie-Louise Scroggie | Cadeirydd | 02 December 2013 |
|
|||||
Margaret Evelyn Dee | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Kubat | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Dr Cherona Marie Chapman | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Professor Marian Knight | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
James William Bruce Forman | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Anne Handsley | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Laura Morgan | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Ioana Christina Davies | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Roger Anthony Smith | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Dr William Anthony Evershed D Phil | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|||||
Penelope Sheila Pedley | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Scott Robert Cheeseman | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
SUSAN O'HARE | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
ANDREW JONATHAN PEDLEY | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
REV DR SUSANNA JOAN BROUARD | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|
||||
MEGHANN SARAH HEWETT BA,PGCE | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
MARK CHRISTODOULOU | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
MISS P J BURRELL | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
MARGARET JEAN DAY | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
TILLY EVERSHED | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
|
||||
KATHRYN SMITH | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
|
||||
ROBERT JOHN BUCKELDEE | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
STEPHANIE HELEN HOBSON | Ymddiriedolwr | 03 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.30k | £247.22k | £212.77k | £226.84k | £294.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £281.37k | £253.04k | £183.04k | £221.57k | £241.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £44.35k | £4.17k | £7.00k | £7.98k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Parish Office
ST JOHN'S CHURCH
St Johns Church
Broadway
KIDLINGTON
OX5 1DD
- Ffôn:
- 01865375611
- E-bost:
- office@kidhp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window