EXPAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Expand focuses in Malawi, Africa and facilitates education through infrastructure development and trainings. Having completed construction of a number of schools in the North of Malawi, Expand builds infrastructure such as teacher's houses, blocks, hostels, libraries and IT centres and promoting modern ways of learning for children in its schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Malawi
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANYA CLARKE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nebson Chiloko | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
TAMSIN CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDAN COSTELLOE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.67k | £45.44k | £1.72k | £41.46k | £25.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.29k | £19.46k | £36.00k | £41.50k | £25.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Chwefror 2025 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Chwefror 2025 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Awst 2024 | 194 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Awst 2024 | 194 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Mehefin 2022 | 139 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Mehefin 2022 | 139 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Chwefror 2021 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 AUGUST 2009 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED 15 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
"FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION AND TRAINING OF PEOPLE REGARDLESS OF AGE OR GENDER, ANYWHERE IN THE WORLD, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN MALAWI, AFRICA IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES TO PROMOTE EDUCATION IN SCHOOLS: AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION."
Maes buddion
MALAWI,
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 York Road
Montpelier
BRISTOL
BS6 5QF
- Ffôn:
- 07931740726
- E-bost:
- tanya.clarke@cplmalawi.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window