THE INJUSTICE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HUMAN RIGHTS AND GENERAL CHARITABLE PURPOSES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2025
Cyfanswm incwm:
£1,248,689
Roddion a chymynroddion | £1.24m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £5.59k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£129,389
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £129.39k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £129.39k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.12m |
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Mai 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lord JONATHAN PATRICK MOYNIHAN of CHELSEA | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|||
Lord Matthew Jim Elliott of Mickel Fell | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.01k | £6.75k | £171.15k | £172.35k | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.90k | £780 | £95.86k | £234.69k | £129.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.59k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £129.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.17m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2025 | 22 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2025 | 22 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10/05/2011 DATED 10/05/2011
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION; RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS; ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS. IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ENGAGE IN POLITICAL ACTIVITY PROVIDED THAT THE TRUSTEES ARE SATISFIED THAT THE PROPOSED ACTIVITIES WILL FURTHER THE PURPOSES OF THE CHARITY TO AN EXTENT JUSTIFIED BY THE RESOURCES COMMITTED AND THE ACTIVITY IS NOT THE DOMINANT MEANS BY WHICH THE CHARITY CARRIED OUT ITS OBJECTS. 2) THE RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING FUNDS AND MAKING GRANTS TO SECURE LEGAL ADVICE ASSISTANCE AND REPRESENTATION TO MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 CHELSEA SQUARE
LONDON
SW3 6LH
- Ffôn:
- 02073766767
- E-bost:
- info@injustice.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window