CALEB 14:24 MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Leadership development activities across all sectors and broadly christian organizations helping equip and train leaders for service within those organizations and across the communities they serve. Delivering training programs and organizational development consultancies
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- De Affrica
- India
- Tanzania
- Uganda
- Zambia
Llywodraethu
- 31 Awst 2010: Cofrestrwyd
- CALEB MINISTRIES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GARY SPENCER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Timothy-John Oliver | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Sian Wyn Rees | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|||||
John Theuns | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Rev Robert Arthur Burns | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|
||||
REV KENNETH WILLIAM ALFRED IVESON DIP TH | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|
||||
Martin Allen | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.33k | £23.82k | £15.80k | £33.07k | £18.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.02k | £19.93k | £21.05k | £33.11k | £21.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION CONVERSION 26 AUG 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROMOTING PHYSICAL, EMOTIONAL AND SPIRITUAL WELL-BEING FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND BY PROVIDING CHRISTIAN TEACHING, ADVICE AND GUIDANCE
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Brooklyn
Brookfield Estate
Ynysybwl
PONTYPRIDD
CF37 3HD
- Ffôn:
- 01443268123
- E-bost:
- admin@caleb.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window