CHILDRENS SOCCER ACADEMY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Children's Soccer Academy (CSA) is a registered charity (No: 1137710) with the objective of the promotion of community participation in healthy recreation for the benefit of the inhabitants of West Berkshire, North Hampshire and Reading aged between two and eighteen by the provision of facilities for playing football.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Berkshire
- Hampshire
- Reading
Llywodraethu
- 21 Hydref 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1178637 CSA 07 FOOTBALL CLUB
- 02 Medi 2010: Cofrestrwyd
- 21 Hydref 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
- CSA AND CSA 07 FC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.40k | £33.80k | £37.11k | £36.98k | £32.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.40k | £33.68k | £37.20k | £37.07k | £39.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | 30 Ebrill 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | 30 Ebrill 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 17 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 17 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 23 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2016
(Mae'r cyfrifon |
23 Rhagfyr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 01 APR 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 2 AUGUST 2010
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WEST BERKSHIRE, READING AND NORTH HAMPSHIRE AGED BETWEEN TWO AND EIGHTEEN BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING FOOTBALL
Maes buddion
WEST BERKSHIRE, READING AND NORTH HAMPSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window